Голова Президії Верховної Ради СРСР у 1960—1964 та 1977—1982 роках. Перший секретар ЦК КПРС у 1964—1966 роках. Генеральний секретар ЦК КПРС із 1966 по 1982 рік.
Леонід Ілліч Брежнєв (1964-1982) На XXIII з'їзді КПРС, що відбувся в 1966 році, були прийняті зміни до Статуту КПРС.
Список керівників
№ | Ім'я по батькові прізвище | Період |
---|---|---|
6 | Юрій Володимирович Андропов (1914-1984) | 12 листопада 1982 – 9 лютого 1984 |
7 | Костянтин Устинович Черненко (1911-1985) | 13 лютого 1984 – 10 березня 1985 |
8 | Михайло Сергійович Горбачов (1931-2022) | 11 березня 1985 – 24 серпня 1991 |
15 березня 1990 – 25 грудня 1991 |
Перший, потім генеральний секретар ЦК КПРС з 1964 до 1982 року, голова президії Верховної ради СРСР у 1960-1964 роках та з 1977 по 1982 рік. Про нього складалося неймовірне кількість анекдотів. Але мало з них дожили до сьогодні.